• Регистрация
Добро пожаловать на сайт Ответы онлайн, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества.
0 голосов
0 просмотров

помогите плиззз подумайте,как проще выполнить умножение и вычислите: а)19x2x5; б)4x27x25; в)13x6x50;

спросил от (53 баллов) в категории Математика

2 Ответы

0 голосов

а) 2*5=10 , 10*19=190;

б)25*27=675 ,675*4=2700;

в)13*6=78 ,78*50=3900 

ответил от Начинающий (497 баллов)
0 голосов

а) сначала 5*2=10а потом 10*19=190

б)сначала 4*24=100 а потом 100*27= 2700

в)сначла 50*6=300  а потом 300 * 13= 3900

ответил от (22 баллов)
...